Hanes ariannol BESTWOOD MINERS' WELFARE INSTITUTE AND RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 522184
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.13k | £68.44k | £102.05k | £117.03k | £93.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.77k | £69.34k | £58.66k | £83.08k | £82.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.02k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £45.00k | £63.00k | £12.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.