Ymddiriedolwyr CROPWELL BUTLER VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 522207
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Jones | Cadeirydd | 29 July 2013 |
|
|
||||
Jeremy Stuart King | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Inez Josephine Morris | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
David Lester Julian Crawley | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
Pauline Goodey | Ymddiriedolwr | 02 May 2017 |
|
|
||||
LAWRENCE HILL | Ymddiriedolwr | 29 July 2013 |
|
|
||||
KEITH DENIS REEVES | Ymddiriedolwr | 24 October 2012 |
|
|
||||
JOYCE ULYATT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS DEE DAVENPORT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE WOODCOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ISABEL JOAN SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GLENDA ELIZABETH WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.