Hanes ariannol EAST MARKHAM VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 522210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £20.62k £21.64k £13.81k £21.39k £25.72k
Cyfanswm gwariant £20.35k £12.10k £11.85k £41.06k £21.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.62k £8.34k N/A £3.44k