NEWSTEAD COLLIERY MINERS' WELFARE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Newstead Miners' Welfare Trust is at the forefront of social and economic regeneration in an area high on the indices of local deprivation. Primary activities include: Cafe; social meeting; training, office and conference facilities; fully internet linked IT Suite; access to local service providers including local councils, and drop-in facilities for Job Club and other community support services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £17,465 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 20 Mehefin 1979: Cofrestrwyd
- NEWSTEAD MINERS WELFARE COMMUNITY CENTRE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Graham Dendle | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Charles Donald Reynolds | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Gillian Winter | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Hilary Smailes | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Gareth Johnston | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|
||||
Linda Leadbeater | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Victoria Kay Leadbeater | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £95.20k | £119.20k | £106.62k | £141.48k | £147.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £87.82k | £66.43k | £115.12k | £173.41k | £168.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.85k | £97.80k | £42.14k | £18.64k | £17.47k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 13 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 10TH JANUARY 2007
Gwrthrychau elusennol
(1) THE PROVISION OF AN INSTITUTE AND RECREATIONAL FACILITIES FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS (AND IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, SUCH OF THE SAID INHABITANTS AS ARE MEMBERS OF THE MINING COMMUNITY)OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS; (2) THE LAND IDENTIFIED IN PART 2 OF THE SCHEDULE TO THIS SCHEME MUST BE RETAINED BY THE TRUSTEES FOR USE FOR THE OBJECT OF THE CHARITY, (3) IN SO FAR AS THE LAND AND BUILDINGS IN PART 2 OF THE SCHEDULE TO THIS SCHEME, OR OTHER ASSETS OF THE CHARITY, ARE NOT REQUIRED FOR THE SAID OBJECT IN (1) ABOVE, THEN PROVIDED THAT THE TRUSTEES SHALL HAVE CONSULTED AND OBTAINED THE AGREEMENT OF THE TRUSTEES OF CISWO IN ADVANCE, THE TRUSTEES MAY USE THE CHARITY'S LAND AND OTHER ASSETS FOR SUCH OTHER PURPOSES AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE AT LAW FOR THE DIRECT BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
PARISH OF NEWSTEAD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NEWSTEAD COMMUNITY CENTRE
TILFORD ROAD
NEWSTEAD VILLAGE
NOTTS
NG15 0BS
- Ffôn:
- 01623720140
- E-bost:
- admin@newsteadcentre.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window