URGENT PROJECTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Urgent Projects is a charitable aid delivery service that provides urgent humanitarian aid to those who require it
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
- Israel
- Ukrain
Llywodraethu
- 10 Awst 2023: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eka Vekua | Cadeirydd | 23 March 2023 |
|
|
||||
Rodion Shishkov | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Eugene Valery Matveichuk | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Lenka Chubuklieva | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £88.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23 MAR 2023 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08 JUN 2023 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22 JUN 2023
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE RESTRICTED SPECIFICALLY, IN EACH CASE ONLY FOR THE PUBLIC BENEFIT: (I) TO ASSIST WITH HUMANITARIAN AND/ OR ENVIRONMENTAL EMERGENCIES AND DISASTERS, WHETHER MAN-MADE OR NATURAL, TO ENSURE THAT ASSISTANCE AND FUNDING IS PROVIDED QUICKLY AT TIMES OF CRISIS, CONFLICT OR DISASTER IN THE UNITED KINGDOM AND WORLDWIDE; AND (II) TO PROMOTE THE PROTECTION AND CARE OF CHILDREN, YOUNG PERSONS, YOUTHS AND OTHER VULNERABLE PERSONS ANYWHERE IN THE WORLD (WITHOUT DIFFERENTIATION ON THE GROUND OF RACE, GENDER, COLOUR, NATIONALITY, SEXUALITY OR OTHERWISE) WHO HAVE BEEN ABDUCTED, GONE MISSING, TAKEN HOSTAGE OR HAVE BEEN OTHERWISE EXPLOITED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Fourth Floor
32 St. James's Street
London
United Kingdom
SW1A 1HD
- Ffôn:
- +447377643325
- E-bost:
- info@urgent.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window