ACTION YEMEN LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Humanitarian relief and support of people in Yemen. These beneficiaries would include individuals and families living in poverty and internally displaced people. We aim to provide tangible relief and save lives. We aim to keep children in education and work to to encourage people to become financially independent in an country that is suffering one of the world's worst humanitarian disasters.
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Djibouti
- Ethiopia
- Iorddonen
- Somalia
- Twrci
- Yemen
- Yr Aifft
Llywodraethu
- 12 Rhagfyr 2023: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marwan Hamood | Ymddiriedolwr | 16 February 2025 |
|
|
||||
Arafat Abdulla | Ymddiriedolwr | 23 June 2024 |
|
|
||||
Sameem Rakeeb | Ymddiriedolwr | 23 June 2024 |
|
|
||||
Zamzam Essa | Ymddiriedolwr | 23 June 2024 |
|
|
||||
ABDUL YAHIA RAKEEB | Ymddiriedolwr | 27 May 2023 |
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16 JUN 2023 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 09 DEC 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE SUCH CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES) FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THE RELIEF OF POVERTY AND THE PROMOTION AND PROTECTION OF HEALTH, BY ANY MEANS AS THE TRUSTEES IN THEIR DISCRETION SHALL DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Action Yemen c/o Darul LLM
Golden Hillock Road
Sparkbrook
BIRMINGHAM
B11 2PY
- Ffôn:
- 07785555536
- E-bost:
- info@actionyemen.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.