Hanes ariannol WORKSOP UNIT 422 OF THE SEA CADET CORPS

Rhif yr elusen: 522331
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.84k £24.51k £12.82k £20.20k £29.65k
Cyfanswm gwariant £21.26k £15.11k £14.18k £21.73k £31.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.44k £16.34k £3.00k £500 N/A