VILLAGE FORCE AFRICA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of VFA are: 1. The relief of financial hardship and relief of need ( water/sanitation, solar power) in socially and economically deprived rural communities initially but not exclusively operating in Zimbabwe. 2.Providing or assisting in the provision of education, training, healthcare and support necessary to generate income and be self-sufficient in rural Zimbabwe.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 22 Awst 2023: CIO registration
- Village Force Africa Trust (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesley Ann Dawes GGSMCertEd | Cadeirydd | 22 August 2023 |
|
|
||||
Thabani Happiness Mnkandla | Ymddiriedolwr | 05 January 2024 |
|
|
||||
Silibaziso Mlotshwa | Ymddiriedolwr | 05 January 2024 |
|
|
||||
Baroness Janet Evelyn Fookes | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
ALISTAIR MICHAEL DAWES | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
PATINA NAA-OYOO BLANKSON | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Rev Michael Peter Turnbull | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|||||
Jocelyn Margaret Cannings | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Alan Frederick Privett | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 22 Aug 2023
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AND RELIEF OF NEED IN SOCIALLY AND ECONOMICALLY DEPRIVED RURAL COMMUNITIES IN WESTERN TO SOUTHERN ZIMBABWE, PRIMARILY THROUGH GRANT FUNDING. 2. THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP IN WESTERN TO SOUTHERN ZIMBABWE BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, HEALTHCARE PROJECTS AND ALL THE NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14
Knoll Rise
St. Leonards-on-Sea
East Sussex
Knoll Rise
TN38 0NT
- Ffôn:
- 07711663139
- E-bost:
- info@villageforceafrica.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window