GAINSBOROUGH DISTRICT SCOUT COUNCIL

Rhif yr elusen: 522374
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Camping, Weekly Meetings, Training Activities and indeed, any activity which involves Scouting as authorised by the Scout asociation

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £7,609
Cyfanswm gwariant: £14,901

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Lincoln
  • Swydd Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Mawrth 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • GAINSBOROUGH BOY SCOUTS LOCAL ASSOCIATION (Enw blaenorol)
  • GAINSBOROUGH DISTRICT SCOUTS COUNCIL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ROBERT ALFRED FALL Cadeirydd
3RD GAINSBOROUGH (WHITES WOOD) SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
William Hurst Ymddiriedolwr 20 March 2024
Dim ar gofnod
Adam Ian Middleton Ymddiriedolwr 11 October 2023
Dim ar gofnod
Malcolm Terence Moore Ymddiriedolwr 01 May 2023
Dim ar gofnod
Lucy Hartley Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Daniel Cole Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Benjamin Rupert Warburton Ymddiriedolwr 23 July 2022
Dim ar gofnod
Mary Clark Ymddiriedolwr 05 June 2021
Dim ar gofnod
Andrew Fall Ymddiriedolwr 30 October 2020
Dim ar gofnod
JONATHAN DAVID SWATTON Ymddiriedolwr 29 January 2020
GAINSBOROUGH DISPENSARY CHARITY FOR THE POOR OF GAINSBOROUGH AND MORTON
Derbyniwyd: Ar amser
6TH GAINSBOROUGH SEA SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Yvonne Bull Ymddiriedolwr 29 January 2020
Dim ar gofnod
GRAHAM ALFRED BIRD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.39k £27.13k £10.40k £5.45k £7.61k
Cyfanswm gwariant £6.76k £2.95k £17.64k £21.82k £14.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £21.00k £8.43k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 20 Chwefror 2025 20 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 19 Mai 2024 109 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 21 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 13 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 13 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 26 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
15 Trentvale Avenue
GAINSBOROUGH
Lincolnshire
DN21 1ZQ
Ffôn:
01427678456