CATHEDRAL CHURCH OF ALL SAINTS, DERBY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is a place of worship, providing daily services seven days a week, with the main eucharist service being held on a Sunday morning. We have a number of different aged choirs, from a junior choir, to an adult choir. We host large scale events, both community and commercial events. We are a Cathedral of Sanctuary, providing a safe space for all.
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Derby
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 09 Ebrill 2024: Cofrestrwyd
- DERBY CATHEDRAL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Very Reverend Dr Peter Robinson | Cadeirydd | 04 July 2020 |
|
|||||
Gwyneth Ann Shooter | Ymddiriedolwr | 02 April 2024 |
|
|
||||
THE VENERABLE MATTHEW JOHN HARVEY TRICK | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
TITTERTON MARK JOHN | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
THE HON DAVID PIERS CARLIS LEIGH | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Valerie Jane Grahl | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 JANUARY 2024 IN ACCORDANCE WITH THE CATHEDRALS MEASURE 2021
Gwrthrychau elusennol
"THE OBJECTS OF THE CHAPTER ARE- (A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE FAITH AND PRACTICE OF THE CHURCH OF ENGLAND, IN PARTICULAR BY FURTHERING THE MISSION OF THE CHURCH OF ENGLAND; (B) TO CARE FOR AND CONSERVE THE FABRIC AND STRUCTURE OF THE CATHEDRAL CHURCH BUILDING; (C) TO ADVANCE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES WHICH ARE ANCILLARY TO THE FURTHERANCE OF THE PURPOSE REFERRED TO IN SUB-PARAGRAPH (A) OR (B). THE CHAPTER MUST ACT FOR THE PUBLIC BENEFIT WITHIN THE MEANING OF SECTION 4(3) OF THE CHARITIES ACT 2011".
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DERBY CATHEDRAL CHAPTER
18-19 IRON GATE
DERBY
DE1 3GP
- Ffôn:
- 01332341201
- E-bost:
- office@derbycathedral.org
- Gwefan:
-
derbycathedral.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.