Hanes ariannol 2ND SPILSBY SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 522392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.02k £23.84k £44.24k £18.33k £22.70k
Cyfanswm gwariant £9.26k £6.84k £43.18k £23.64k £21.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £21.02k £3.49k £673 £357