ymddiriedolwyr LINCOLNSHIRE SOUTH GUIDES
Rhif yr elusen: 522396
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID JAMES IRELAND | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||||||
Nicola Day | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||||||
Debra White | Ymddiriedolwr | 08 January 2022 |
|
|
||||||||
Catherine Mason | Ymddiriedolwr | 08 January 2022 |
|
|
||||||||
Sarah Ellis | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||
Necia Redfern | Ymddiriedolwr | 11 July 2020 |
|
|
||||||||
Kath Kilby | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||||||
SARA COUGHLIN | Ymddiriedolwr | 03 December 2017 |
|
|
||||||||
Wendy Theresa IRELAND | Ymddiriedolwr | 19 March 2017 |
|
|
||||||||
Karen Armstrong | Ymddiriedolwr | 09 February 2014 |
|
|||||||||
Barbara Ann Charity | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.