NORTH AND SOUTH LINCOLN DIVISION'S GIRL GUIDES ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Girlguiding North and South Lincoln Divisions works in the Lincoln area with girls and young women aged 5-25 and through a varied programme of activities promotes personal development and good citizenship.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 07 Medi 1970: Cofrestrwyd
- 17 Ebrill 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £126 | £138 | £154 | £203 | |
|
Cyfanswm gwariant | £414 | £150 | £447 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 09 Chwefror 2009 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 12 Tachwedd 2008 | 651 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 19 Tachwedd 2008 | 1023 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 31 Ionawr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 6TH MAY 1970 UPON THE TRUSTS OF THE GIRL GUIDE ASSOCIATION TRUST DEED, 1938.
Gwrthrychau elusennol
UNIT OF THE GIRL GUIDES ASSOCIATION
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window