HOPE AGAINST SUICIDE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hope Against Suicide operates through a team of trained mental health responder's, offering a mobile, face to face listening service- in the busy shopping centre of Bristol by day, and areas for nightlife on an evening. This is to any member of the public grappling with poor mental health who need talk, to be signposted, and offered further advocacy support if required.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 08 Rhagfyr 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAURENCE MORTON | Ymddiriedolwr | 06 November 2024 |
|
|
||||
Timothy Leaman | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Shaun Finn | Ymddiriedolwr | 20 August 2023 |
|
|
||||
James Smith | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 Dec 2023
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD MENTAL HEALTH IN BRISTOL, IN PARTICULAR BY: (A) PROVIDING A NETWORK OF TRAINED VOLUNTEERS WHO ARE ABLE TO OFFER EMOTIONAL SUPPORT TO INDIVIDUALS IN DISTRESS WHERE REQUIRED, IN THE FORM OF TALKING THERAPY AND LISTENING SERVICES, DESIGNED TO PROVIDE INFORMAL EARLY INTERVENTION TO MINIMISE ESCALATION OF MENTAL HEALTH PROBLEMS AS WELL AS CRISIS INTERVENTION WHERE A MEMBER OF THE PUBLIC IS ALREADY AT CRISIS POINT AND CANNOT KEEP THEMSELVES SAFE. (B) PROVIDING A SIGNPOSTING SERVICE TO SUPPORT MENTAL HEALTH WELLBEING. (C) TO COLLABORATE WITH OTHER SPECIALIST ORGANISATIONS WHO ASSIST IN THE REDUCTION OF DEATH BY SUICIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Torrance Close
BRISTOL
BS30 5LH
- Ffôn:
- 07530834552
- E-bost:
- info@hopeagainstsuicide.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.