3RD WEST BRIDGFORD (FRIARY) SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 522467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The provision of opportunities for children and young people to learn skills, interact with their peers and develop sound citizenship within the wider community, through the Scouting movement.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £46,176
Cyfanswm gwariant: £33,028

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Tachwedd 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • 3RD WEST BRIDGFORD (FRIARY) BOYSCOUTS (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Clare Louise Thelwall Ymddiriedolwr 04 July 2024
Dim ar gofnod
William Alan Townsend Ymddiriedolwr 14 February 2024
Dim ar gofnod
ALAN SURRAGE HUBBER Ymddiriedolwr 14 September 2022
RUSHCLIFFE DISTRICT SCOUT ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Kathryn Yuri Rajabally Ymddiriedolwr 19 September 2021
Dim ar gofnod
Rachel Emma Branch Ymddiriedolwr 02 December 2020
Dim ar gofnod
COLIN DAVID HOWARD Ymddiriedolwr 26 September 2018
Dim ar gofnod
MALCOLM NIGEL SIDDONS Ymddiriedolwr 26 September 2018
Dim ar gofnod
Jennifer Marshall Ymddiriedolwr 23 May 2018
Dim ar gofnod
EDWINA MARIA LOUGHRAN Ymddiriedolwr 22 January 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.58k £11.87k £25.25k £30.27k £46.18k
Cyfanswm gwariant £18.55k £11.65k £18.86k £27.83k £33.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 18 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 18 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 18 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 18 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 04 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 04 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 18 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 29 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
3 Harston Gardens
West Bridgford
NOTTINGHAM
NG2 7UY
Ffôn:
07718750914