Ymddiriedolwyr Church and Chetwynd Aston Village Hall
Rhif yr elusen: 522491

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Cyril Del Manso | Cadeirydd | 20 November 2019 |
|
|
||||
Clare Potter | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Peter Anthony Del-Manso | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Linda Marie Del-Manso | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Andrew Potter | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Andrew Stokes | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||
Jennifer Cann | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Bridget Page | Ymddiriedolwr | 02 February 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Janice Kemp | Ymddiriedolwr | 02 February 2019 |
|
|
||||
John Masters | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
Dr Malcolm Bennett | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
PHILIP GILLUM | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MABEL MARGRET KENDALL KNIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.