MILTON KEYNES BUDDHIST ASSOCIATION (UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Running talks on Buddhism classes and chanting sessions at a hired community hall
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Medi 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judy Chui Chu Lam | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Mei Wan | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
YEANG YEANG YEE | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 05 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ADVANCE THE BUDDHIST RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH ANY CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE, WHICH MAY INCLUDE, BUT ARE NOT RESTRICTED TO, THE FOLLOWING: A) THE TEACHING, STUDY, OR PRACTICE OF THE PRINCIPLES OF THE BUDDHIST FAITH AND B) THE PROVISION OF A LEARNING CENTRE OR OTHER PLACE FOR BUDDHISM EDUCATION AND C) THE HOLDING OF MEETINGS AND/OR PUBLIC EVENTS AND D) PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING LITERATURE TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE PRINCIPLES OF THE BUDDHIST RELIGION AND E) TO MAINTAIN CLOSE COMMUNICATION WITH AND WORK IN CO-OPERATION WITH OTHER GROUPS WITH THE SAME OR SIMILAR OBJECTS AND/OR TO PROMOTE RELIGIOUS AND RACIAL HARMONY BY ENHANCING MUTUAL UNDERSTANDING AMONG ALL RACES AND CULTURES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
76 Milton Road
Broughton
MILTON KEYNES
MK10 9LR
- Ffôn:
- 07999872161
- E-bost:
- mkbuddhist@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window