Ymddiriedolwyr KNOWBURY MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 522538

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamzin Richardson | Cadeirydd | 08 November 2021 |
|
|
||||
Juliet Helen Briggs | Ymddiriedolwr | 07 April 2025 |
|
|
||||
Tony Hayward | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|
||||
Kenneth Priestman | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|
||||
Pauline Wedell | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|
||||
Alison Weaver | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|
||||
Stephen Wedell | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|
||||
Christine Brittain | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Peter William McDonald | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Hywel Pothecary | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|
||||
Julian Richardson | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|
||||
Amy Gill | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
|
||||
ANN DENISE BOWEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOROTHY MARY BROMLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.