ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER'S HILLFIELDS COVENTRY
Rhif yr elusen: 1206664
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Matthew Adam Spina | Cadeirydd | 30 November 2021 |
|
|
||||
Dr Eunice Oluwakemi Chukwuma-Nwuba | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Jo-Ann Eudora Perry-Straker | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Rev Philip John Atkinson PhD | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|||||
Joseph Dash | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Jane Christine Clark | Ymddiriedolwr | 09 April 2017 |
|
|
||||
Dorothy May Senior | Ymddiriedolwr | 20 March 2016 |
|
|
||||
Brenda Critchley | Ymddiriedolwr | 29 March 2015 |
|
|
||||
John Wesley Bourne | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
JOHN MCCOACH | Ymddiriedolwr | 09 April 2006 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.