ymddiriedolwyr BITTERLEY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 522546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID JOHN EVANS | Cadeirydd |
|
||||||
Richard Osborne | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Pauline Green | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||
JUDITH MARY ELLIS | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|||||
Caryn Hawes | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Ruth Beale | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Linzi Ann Hobbs | Ymddiriedolwr | 23 November 2018 |
|
|
||||
Lynn Osborne | Ymddiriedolwr | 04 November 2015 |
|
|
||||
Jane Frances Jones | Ymddiriedolwr | 21 January 2014 |
|
|
||||
MRS JOYCE EVANS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.