SHAWBURY PARISH HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
It is a community hall for hire and is used by clubs, societies, organisations, private parties, conferences. It serves the local area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 1963: Cofrestrwyd
- SHAWBURY VILLAGE HALL (Enw gwaith)
- PARISH HALL (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD BRAY | Cadeirydd | 19 January 2012 |
|
|
||||
Karen Lloyd | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
Anthony G Foster | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
Margaret Powell | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
Richard John Allen | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
ANGELA BRAY | Ymddiriedolwr | 26 October 2015 |
|
|
||||
BERYL HORTON | Ymddiriedolwr | 18 January 2013 |
|
|
||||
FRANCES MEDLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PETER MEDLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TERRY RICHARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.59k | £2.52k | £16.05k | £17.15k | £16.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.88k | £9.93k | £25.83k | £99.85k | £15.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 08 Mai 2025 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 21 Mehefin 2024 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 29 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 25 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 17TH JULY 1954.
Gwrthrychau elusennol
THE TRUST PREMISES SHALL BE HELD UPON TRUST FOR THE PURPOSES OF PHYSICAL AND MENTAL TRAINING AND RECREATION AND SOCIAL MORAL AND INTELLECTUAL DEVELOPMENT THROUGH THE MEDIUM OF READING AND RECREATION ROOMS LIBRARY LECTURES CLASSES RECREATIONS AND ENTERTAINMENTS OR OTHERWISE AS MAY BE FOUND EXPEDIENT FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF SHAWBURY IN THE COUNTY OF SALOP AND ITS IMMEDIATE VICINITY WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPTIONS SUBJECT TO THE PROVISIONS OF THESE PRESENTS.
Maes buddion
PARISH OF SHAWBURY IN THE COUNTY OF SALOP
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 River Gardens
Shawbury
Shrewsbury
SY4 4LA
- Ffôn:
- 01939250457
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window