Hanes ariannol STANTON LACY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 522569
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.15k | £10.43k | £22.04k | £36.37k | £25.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.01k | £11.48k | £10.03k | £14.85k | £19.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £200 | £360 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £19.93k | £10.67k | £5.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.