ymddiriedolwyr TELFORD UNIT 405 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 522580
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Meeson-White | Cadeirydd | 31 October 2013 |
|
|
||||
David Tunks | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Jennifer Cowans | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Annemarie Tunks | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Simon Andrew Ashbourne | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
THE REVEREND BERTRAM SHINTON | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|||||
CHRISTINE LYNDA PAYNE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.