ymddiriedolwyr WESTBURY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 522584
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAN THOMAS NORFOLK | Cadeirydd |
|
|
|||||
Michael Conner | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Robert Douglas Petri | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Victoria Sara Holmes | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Joanna Michelle Louise Jones | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||
Janet Gore | Ymddiriedolwr | 09 January 2020 |
|
|
||||
Paul Cooke | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Dr Keith Sidney Prior | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
GARETH PHILIP MASCARENHAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BELLA MARIE CHILDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALEX ADAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.