ymddiriedolwyr ALREWAS VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 522598
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONY JONES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Susanne Williams | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
RACHEL FOX | Ymddiriedolwr | 27 January 2020 |
|
|
||||
DENISE TOLSON | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
ROSEMARY DODD | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
JANE GRAVELLS | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
||||
DONNA MOSS | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
|
||||
JANETTE POTTER | Ymddiriedolwr | 30 June 2014 |
|
|
||||
JEAN BROWN | Ymddiriedolwr | 10 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.