Hanes ariannol BISHOPSWOOD VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 522610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £44.88k £60.88k £48.99k £54.65k £46.97k
Cyfanswm gwariant £37.97k £17.69k £37.54k £49.55k £49.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.88k £16.88k £21.85k £6.55k £3.88k