Hanes ariannol BURTON ON TRENT UNIT 61 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 522626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (76 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.04k | £77.40k | £45.71k | £53.03k | £22.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.73k | £35.52k | £71.07k | £39.53k | £30.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £27.17k | £8.20k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.