ymddiriedolwyr BURTON ON TRENT UNIT 61 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 522626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (76 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joshua Priestland | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
katie Bentley | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Kimberly CARTWRIGHT | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Rebecca Whiteman | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Kevin MIlls | Ymddiriedolwr | 20 January 2024 |
|
|||||
Sarah Faunch | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Charmaine Wheeler | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Katy Thackery | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Aisha Mack | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|||||
Shelly White | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.