Hanes ariannol THE HILTON AND DISTRICT RECREATION GROUND AND SOCIAL WELFARE CENTRE

Rhif yr elusen: 522629
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £2.16k £2.49k £6.80k £3.39k £753
Cyfanswm gwariant £1.95k £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A