LONDON AND SOUTH EAST REGION (LASER) EDUCATION FOUNDATION LIMITED

Rhif yr elusen: 1208278
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Trosolwg o'r elusen

Mae'r elusen hon wedi cael ei chofrestru'n ddiweddar - nid oes angen iddi ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The purpose of the Foundation is to drive opportunities for students of the College and the Trust, by fundraising, sponsorship, research and development of teaching methodologies, growing community networks and partnerships. To scale across London and South East Region and share good practice and the development of community wealth building, as anchor institutions.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bexley
  • Bromley
  • Caint
  • Greenwich
  • Lewisham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Mai 2024: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
HELEN MCINTOSH Cadeirydd 04 July 2024
THE GREENWICH SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
ESTATE CHARITY OF WILLIAM HATCLIFFE
Derbyniwyd: Ar amser
DEPTFORD FIRST
Derbyniwyd: Ar amser
Mark Burnett Ymddiriedolwr 04 July 2024
Dim ar gofnod
JULIE ANTHEA ASHER SMITH Ymddiriedolwr 10 January 2024
Dim ar gofnod
RAMA VENCHARD Ymddiriedolwr 01 September 2023
ORCHARD HILL COLLEGE
Derbyniwyd: Ar amser
Roger Dawe Ymddiriedolwr 26 January 2023
Dim ar gofnod
CHRISTINE WHATFORD CBE Ymddiriedolwr 26 January 2023
Dim ar gofnod
Jacky Tiotto Ymddiriedolwr 26 January 2023
Dim ar gofnod
David Eastgate Ymddiriedolwr 26 January 2023
Dim ar gofnod
Dr Helen Samantha Parrett CBE Ymddiriedolwr 07 December 2018
THE EDUCATION AND TRAINING FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
LONDON SKILLS FOR GROWTH LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

Cofrestrwyd yr elusen hon yn ddiweddar. Nid oes rhaid i'r elusen gyflwyno gwybodaeth tan 10 mis ar ôl ei chyfnod ariannol cyntaf.

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae hon yn elusen a gafodd ei chofrestru’n ddiweddar- nid oes gofyn am gyfrifon nac adroddiad blynyddol eto. Nid oes angen i'r elusen ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben.

Dogfen lywodraethu

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Bromley College of FE & HE
Rookery Lane
BROMLEY
BR2 8HE
Ffôn:
02039544200
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael