BETHLEM GALLERY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bethlem Gallery is a visual arts organisation based in London in the grounds of a mental health hospital. Working locally and nationally, we support the professional development and socially engaged practice of artists and programme creative activities, projects and commissions to participate in, look at, talk and think about.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£713,497
Roddion a chymynroddion | £70.29k | |
Weithgareddau elusennol | £556.14k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £20.23k | |
Buddsoddiadau | £6.86k | |
Arall | £59.98k |
Cyfanswm gwariant:
£675,942
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £675.94k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £675.94k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £37.56k |
Pobl

12 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
19 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 03 Hydref 2023: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Springham | Cadeirydd | 07 December 2023 |
|
|
||||
Sonia Solicari | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Ashok Dullabhbhai Mistry | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Jessica Hunt | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Shamita Sharmacharja | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|
||||
Kate Elizabeth Morris | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £713.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £675.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £70.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £20.23k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £556.14k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.86k | |
|
Incwm - Arall | £59.98k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £675.94k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £11.00k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £436.15k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £33.55k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29 AUG 2012
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ('OBJECTS') ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO: (1) THE ADVANCEMENT OF HEALTH PARTICULARLY BY SUPPORTING THE WELLBEING AND PATIENT EXPERIENCE OF THOSE CONNECTED TO SOUTH LONDON AND MAUDSLEY NHS FOUNDATION TRUST INCLUDING BUT NOT LIMITED TO: (A) WORKING WITH NHS PATIENTS, CARERS, ARTISTS, STAFF AND RESEARCHERS TO ADVANCE EDUCATION AND TACKLE STIGMA IN ISSUES RELATING TO MENTAL HEALTH; AND (B) PROMOTING AND ADVANCING THE ARTS FOR THE BENEFIT OF ALL THROUGH THE MAINTENANCE AND ACTIVITIES OF A GALLERY AND COLLECTIONS OF ART; (2) SUPPORTING ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES) RELATING TO THE NHS AS THE DIRECTORS SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Bethlem Gallery
Bethlem Royal Hospital
Monks Orchard Road
Beckenham
London Borough of Bromley
BR3 3BX
- Ffôn:
- 02032284101
- E-bost:
- info@bethlemgallery.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window