FULFORD VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Management of the Village Hall to support and promote local activities. The Village Hall is held upon trust for the benefit of the inhabitants of Fulford and its immediate vicinity for the purposes of physical and mental training and recreation and social, moral and intellectual development. It can be hired for any reasonable purpose and is used by a number of regular groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 31 Gorffennaf 1963: Cofrestrwyd
- VILLAGE HALL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Barnard | Cadeirydd | 27 April 2017 |
|
|
||||
Geoffrey Reginald Preston | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
John Allen-Fletcher | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Rebecca Brian | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Helen Dalley | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Peter Wilkinson | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Georgina Brian | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Susan Talbot | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Jennifer Unwin | Ymddiriedolwr | 14 August 2019 |
|
|||||
Patrick John Conlon | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
John Anthony Hooley | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||
JEAN MARY CONLON | Ymddiriedolwr | 04 June 2012 |
|
|
||||
JOSEPHINE BARNARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR MARTIN OXBY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.09k | £10.96k | £19.68k | £23.44k | £28.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.21k | £15.56k | £19.34k | £20.81k | £24.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.50k | £11.20k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Mawrth 2024 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF GIFT DATED 21ST MAY 1948 AND SUPPLEMENTAL TRUST DEED DATED 21ST MARSH 1951 AND COMMISSIONERS SCHEME OF 5TH SEPTEMBER 2001.
Gwrthrychau elusennol
VILLAGE HALL
Maes buddion
PARISH OF FULFORD AND ITS IMMEDIATE VICINITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Village Hall
Fulford Road
Fulford
STOKE-ON-TRENT
ST11 9QT
- Ffôn:
- 01782393141
- E-bost:
- fulfordvillagehall@gmail.com
- Gwefan:
-
fulfordvillagehall.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window