Ymddiriedolwyr FULFORD VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 522663

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Barnard | Cadeirydd | 27 April 2017 |
|
|
||||
Geoffrey Reginald Preston | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
John Allen-Fletcher | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Rebecca Brian | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Helen Dalley | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Peter Wilkinson | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Georgina Brian | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Susan Talbot | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Jennifer Unwin | Ymddiriedolwr | 14 August 2019 |
|
|||||
Patrick John Conlon | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
John Anthony Hooley | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||
JEAN MARY CONLON | Ymddiriedolwr | 04 June 2012 |
|
|
||||
JOSEPHINE BARNARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR MARTIN OXBY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.