ymddiriedolwyr HARRISONS RECREATION GROUND AND WELFARE INSTITUTE
Rhif yr elusen: 522668
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor John Lowbridge | Cadeirydd | 30 January 2019 |
|
|
||||
Brian Heath | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Jill Beckett | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
||||
ALAN KELSEY | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
||||
Lee Norman Lucas | Ymddiriedolwr | 02 September 2015 |
|
|
||||
Ron Myatt | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|||||
Roy Vernals | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
Philip Cotterill | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.