Ymddiriedolwyr SOLENT MALE VOICE CHOIR

Rhif yr elusen: 1205437
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Harry John Woodroof Cadeirydd 15 April 2025
Dim ar gofnod
Colin Frederick Hunt Ymddiriedolwr 20 January 2025
Dim ar gofnod
Colin Arthur Rampton Ymddiriedolwr 16 September 2024
Dim ar gofnod
Robert George Crutchley Ymddiriedolwr 09 April 2024
Dim ar gofnod
Geoffrey Brian Thomas Ymddiriedolwr 09 April 2024
Dim ar gofnod
PAUL ANDREW BUTCHER Ymddiriedolwr 17 October 2023
BEACON CHURCH HAVANT
Derbyniwyd: Ar amser