Dogfen lywodraethu WILLOUGHBRIDGE GARDEN TRUST
Rhif yr elusen: 522695
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONVEYANCE AND TRUST DEED DATED 12TH APRIL 1958 AND SUPPLEMENTAL DEED DATED 11TH NOVEMBER 1958 AS VARIED BY SCHEMES DATED 8TH JUNE 1965 AND 11 AUGUST 1993. EFFECTED BY SCHEME OF 17TH MARCH 1998.
Gwrthrychau elusennol
(1) A MEMORIAL GARDEN FOR THE REST AND RECREATION OF THE PUBLIC (2) THE PROMOTION OF HORTICULTURAL EDUCATION FOR THE BENEFIT OF STUDENTS AND THE GENERAL PUBLIC.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.