Hanes ariannol MARCHINGTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 522696
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.37k £26.61k £21.12k £14.67k £23.52k
Cyfanswm gwariant £10.87k £24.17k £12.22k £13.43k £40.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.00k £22.60k £13.70k £2.00k £3.26k