West Jesmond Allotments CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide facilities for allotment gardening for those who live in Newcastle upon Tyne. In addition to our normal allotment plots we have individual raised beds suitable for use by those with difficulties due to age or disability. We also have a modern ecotoilet on site.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Newcastle Upon Tyne
Llywodraethu
- 31 Hydref 2023: CIO registration
- WJA CIO (Enw gwaith)
- WEST JESMOND ALLOTMENT CIO (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Michael Waddell | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Johanna Theresia Frehen | Ymddiriedolwr | 26 October 2024 |
|
|
||||
Julian Hargreaves | Ymddiriedolwr | 16 December 2023 |
|
|
||||
Brian Barnes | Ymddiriedolwr | 16 December 2023 |
|
|
||||
Richard Taylor | Ymddiriedolwr | 16 December 2023 |
|
|||||
Christine Ingram | Ymddiriedolwr | 16 December 2023 |
|
|
||||
Francis Mogg | Ymddiriedolwr | 16 December 2023 |
|
|
||||
Simon Craig Steele | Ymddiriedolwr | 16 December 2023 |
|
|
||||
Guy Herzmark | Ymddiriedolwr | 16 December 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2024 | |
---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 21 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 21 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 31 Oct 2023 as amended on 29 Dec 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO BENEFIT THE RESIDENTS OF NEWCASTLE UPON TYNE WITHOUT DISTINCTION OF GENDER, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY PROVIDING ALLOTMENT GARDENS IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATIONAL LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE LIVES OF ALL RESIDENTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
67 Strathmore Road
NEWCASTLE UPON TYNE
NE3 5JS
- Ffôn:
- 07510515559
- E-bost:
- wjaamemsec@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window