GREENWAY-LAYBORN PLAYING FIELD

Rhif yr elusen: 522712
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 463 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Sandwell Metropolitan Council is a unitary local authority within the West Midlands delivering a range of services including recreational provision at the park we have a MUGA face and gym equipment.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022

Cyfanswm incwm: £3,442
Cyfanswm gwariant: £3,442

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sandwell

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Ionawr 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • LAYBOURNE PARK (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SANDWELL MBC ADULT AND COMMUNITY Ymddiriedolwr 01 June 2001
BROADWELL PARK
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 463 diwrnod
SANDWELL MBC Ymddiriedolwr 01 June 2001
WEST SMETHWICK PARK
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 463 diwrnod
HARRY MITCHELL PARK
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 463 diwrnod
BIRCHLEY PLAYING FIELDS
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 463 diwrnod
BURYHILL PARK
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 463 diwrnod
OAKWOOD HOUSE TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 463 diwrnod
WARLEY PARK
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 463 diwrnod
LANGLEY PARK OLDBURY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 463 diwrnod
RECREATION GROUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 462 diwrnod
BIRCHLEY PARK
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 463 diwrnod
BROADWELL PARK
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 463 diwrnod
DARTMOUTH PARK
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 463 diwrnod
THE KENRICK PARK
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 463 diwrnod
HADEN HILL PARK
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 463 diwrnod
BARNFORD PARK, OLDBURY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 463 diwrnod
THE LIGHTWOODS PUBLIC PARK
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 463 diwrnod
THE ART FUND
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £3.25k £3.66k £2.67k £3.34k £3.44k
Cyfanswm gwariant £3.25k £3.66k £2.67k £3.34k £3.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 463 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 463 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 23 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 27 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 18 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
SANDWELL COUNCIL HOUSE
FREETH STREET
OLDBURY
WEST MIDLANDS
B69 3DE
Ffôn:
01215694248