Ymddiriedolwyr SWYNNERTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 522732

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID BUTLER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Stefan Amison | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Alison Amison | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Kingsley Leigh | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|||||
David Harman | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|||||
Linda Mottram | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
||||
Roy James | Ymddiriedolwr | 17 January 2017 |
|
|||||
Lynne Williams | Ymddiriedolwr | 01 April 2012 |
|
|||||
DAVID ERNEST FARR | Ymddiriedolwr | 12 March 1990 |
|
|
||||
JEAN HARPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICHOLAS CHEADLE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
FRANCIS CHEADLE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID SWANN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANITA DAWN BROUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.