Hanes ariannol WALSALL UNIT 346 OF THE SEA CADET CORPS

Rhif yr elusen: 522744
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.09k £30.83k £30.59k £9.01k £11.48k
Cyfanswm gwariant £21.28k £21.79k £16.68k £16.37k £12.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £21.00k £10.67k N/A N/A