Ymddiriedolwyr FAREWELL AND CHORLEY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 522753

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIE JANE TISDALE | Cadeirydd | 03 May 2018 |
|
|
||||
Dr Nicola Witton | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|
||||
Melanie Jane Dewsbury Mrs | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Martyn Russell Proctor | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Jonathan Michael Tyler | Ymddiriedolwr | 06 May 2023 |
|
|
||||
Katherine Record | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
||||
LINDA JENNINGS | Ymddiriedolwr | 23 September 2013 |
|
|
||||
JENNIFER SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARRY GUEST | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREA SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.