Hanes ariannol STONNALL VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 522767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £21.58k £21.79k £23.18k £21.47k £30.35k
Cyfanswm gwariant £17.78k £14.38k £15.04k £28.17k £44.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.66k £14.43k £9.78k N/A N/A