Hanes ariannol ASTON CANTLOW VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 522825
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £40.43k £37.98k £30.28k £28.78k £42.43k
Cyfanswm gwariant £28.47k £21.84k £37.62k £48.82k £35.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £17.67k £1.95k £1.00k £900