EXMOUTH PRIDE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT ACROSS EXMOUTH AND THE SURROUNDING AREA BY PROMOTING AND STAGING AN ANNUAL LGBT FESTIVAL WITH ADDITIONAL SMALLER EVENTS THROUGHT THE YEAR
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1187660 EXMOUTH PRIDE
- 23 Hydref 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Marston | Cadeirydd | 23 October 2023 |
|
|||||
David Emlyn James | Ymddiriedolwr | 24 October 2024 |
|
|
||||
Collette Eaton-Harris | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Dr Christopher Everall | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Oct 2023 as amended on 15 Oct 2024
Gwrthrychau elusennol
'THE OBJECTS ARE: THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT ACROSS EXMOUTH AND THE SURROUNDING AREA (THE AREA OF BENEFIT) IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY:- (A) PROMOTING AND STAGING AN ANNUAL LGBT FESTIVAL WITH ADDITIONAL SMALLER EVENTS THROUGHOUT THE AREA OF BENEFIT WITH THE SUPPORT OF THE LOCAL LGBT BUSINESS AND VOLUNTEER COMMUNITY; (B) CULTIVATING A SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY AND DIVERSITY IN PARTICULAR THROUGH CELEBRATING THE DIVERSITY OF THE LGBT COMMUNITY IN THE AREA OF BENEFIT; (C) UNITING THE LGBT COMMUNITY, TOGETHER WITH THEIR FAMILIES AND FRIENDS, SO THEY CAN FEEL SAFE, WELCOMED AND PROUD TO BE THEMSELVES AT OUR EVENTS; (D) ADVANCING EDUCATION AND RAISING GENERAL AWARENESS AMONG THE PUBLIC ABOUT THE ISSUES AND CHALLENGES FACING THE LIVES OF THE LGBT COMMUNITY IN THE AREA OF BENEFIT; (E) ASSOCIATING WITH VOLUNTARY, PUBLIC AND PRIVATE SECTOR ORGANISATIONS TO DEVELOP AND MAXIMISE THE EFFECTIVENESS OF THE CHARITY FOR LGBT PEOPLE IN THE AREA OF BENEFIT; AND (F) APPLYING CAPITAL OR REVENUE FOR THE BENEFIT OF CHARITIES OR CHARITABLE PROJECTS, THAT SUPPORT THE LGBT COMMUNITY IN THE AREA OF BENEFIT, AS THE TRUSTEES SHALL, IN DULY CONSTITUTED MEETINGS, FROM TIME TO TIME DIRECT. LGBT STANDS FOR LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER PEOPLE, AND REFERS TO SEXUAL ORIENTATION AND GENDER RE-ASSIGNMENT, BOTH PROTECTED CHARACTERISTICS UNDER THE EQUALITY ACT 2010.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1st Floor
Exmouth Town Hall
St Andrews Road
Exmouth
- Ffôn:
- 01395276167
- E-bost:
- Exmouthpride@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window