THE FRIENDS OF SAXONBURY HOUSE SURGERY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the CIO is to relieve sickness and to preserve the health of the patients of Saxonbury House Surgery by providing or assisting in the provision of equipment, facilities and services, not normally provided by the statutory authorities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 12 Ionawr 2024: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin James Smith | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||
Lindsay Cole | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||
Robin Streatfield | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||
Susan Georgina Bullock | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||
Anthony John Brierley Wayte | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||
John Andrew West | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||
Nigel John Bullock | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||
Emer Mary Murphy | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||
Susan Elizabeth West | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 12 Jan 2024 as amended on 12 Dec 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO RELIEVE SICKNESS AND TO PRESERVE THE HEALTH OF THE PATIENTS OF SAXONBURY HOUSE SURGERY BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EQUIPMENT, FACILITIES AND SERVICES NOT NORMALLY PROVIDED BY THE STATUTORY AUTHORITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SAXONBURY HOUSE MEDICAL GROUP
SAXONBURY HOUSE
CROFT ROAD
CROWBOROUGH
TN6 1DL
- Ffôn:
- 01892603131
- E-bost:
- friendsofsaxonbury@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window