THE SPARKBROOK ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Association is established to promote the benefit of the inhabitants of the Sparkbrook area of the City of Birmingham without distinction of sex, age or of political, religious or other options, in a common effort to further health, advance interests of welfare for recreation and leisure time occupation with the object of improving the conditions of life for the said inhabitants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 10 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
- 10 Chwefror 2022: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.79k | £4.89k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.11k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2022 | 347 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 13 Ionawr 2022 | 713 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 13 Ionawr 2022 | 1078 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION DATED 3 NOVEMBER 1961 AS AMENDED 2 DECEMBER 1975 AND 25 SEPTEMBER 2007
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE SPARKBROOK AREA OF THE SPARKBROOK ARE OF THE CITY OF BIRMINGHAM WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO FURTHER HEALTH, ADVANCE INTERESTS OF WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE OCCUPATION WITH THE OBJECTOF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. THE AREA OF BENEFIT SHALL BE ALL OF SPARKBROOK WARD FROM GOLDEN HILLOCK ROAD TO DURHAM ROAD, AND THAT PART OF DERITEND ROAD BOUNDED BY MOSELEY ROAD, CAMP HILL AND THE RAILWAY LINE TO COVENTRY ROAD
Maes buddion
ALL OF SPARKBROOK WARD FROM GOLDEN HILLOCK ROAD TO DURHAM ROAD, AND THAT PART OF DERITEND ROAD BOUNDED BY MOSELEY ROAD, CAMP HILL AND THE RAILWAY LINE TO COVENTRY ROAD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window