Hanes ariannol WYKEN COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 522918
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £76.29k £73.83k £77.22k £82.94k £94.45k
Cyfanswm gwariant £119.35k £52.69k £54.99k £69.49k £71.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £44.50k £12.00k N/A N/A