Hanes ariannol WREN HALL

Rhif yr elusen: 522936
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £52.41k £137.98k £54.29k £49.02k £63.69k
Cyfanswm gwariant £20.04k £21.10k £29.47k £40.18k £61.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £34.98k £134.30k £27.91k £13.17k N/A