POTTERS GREEN COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The community association helps members of the community especially the young and aged. Its activities include a term time playgroup, weekly OAP's group, bingo, football teams, bowls teams, domino teams, table tennis, line dancing, brownies, Irish dancing and function room for weddings etc.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2022
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £483 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Coventry
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 20 Mawrth 1967: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £268.86k | £260.50k | £246.67k | £225.01k | £247.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £173.53k | £258.72k | £252.45k | £222.72k | £255.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £161.39k | £35.41k | £45.02k | £483 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 29 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 29 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 394 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 394 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 28 Chwefror 2023 | 304 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 28 Chwefror 2023 | 304 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 28 Chwefror 2023 | 669 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 28 Chwefror 2023 | 669 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTD 17 SEPTEMBER 1962 AS AMENDED 12 JUNE 1988 AND 14 SEPTEMBER 1988
Gwrthrychau elusennol
1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE 2) THE PROVISION OF A COMMUNITY CENTRE
Maes buddion
POTTERS GREEN ROAD AND WOODWAY LANE AND A SUFFICIENTLY WIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19 Linwood Drive
Walsgrave
Coventry
CV2 2LZ
- Ffôn:
- 07905511237
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window